Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1992-11-13 fjernes Navne: ApS SPKR NR. 1833 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Kongevej 43, 1610 København V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-11 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-14 fjernes Direktion: Carsten Bjarne Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-14 fjernes Revisor: IKS INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-25 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-25 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Kongevej 43, 1610 København V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-01 tilføjes Navne: ApS SPKR NR. 1833 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, IKS INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-01 tilføjes Vedtægter: 1987-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)