Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2009-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksværkvej 82, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-16 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-16 fjernes Navne: CHRISTIAN MØLLER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-16 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-16 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-16 fjernes Revisor: FR Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-16 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-08-21 fjernes Direktion: Christian Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med mejeriprodukter, æg, spiseolier og fedtstoffer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksværkvej 82, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksværkvej 82, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-02-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg samt udlejning af entreprenørmateriel, besiddelse og udlejning af fast ejendom samt entreprenørvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-10 tilføjes Navne: CHRISTIAN MØLLER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-09 fjernes Navne: HYLDERUPGAARD-ÆG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-02-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-10 tilføjes Vedtægter: 2005-02-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-03 tilføjes Direktion: Christian Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-03 fjernes Direktion: Jørgen Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-25 tilføjes Navne: HYLDERUPGAARD-ÆG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-11-24 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 2391 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-11-24 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-24 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksværkvej 82, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-06-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med mejeriprodukter, æg, spiseolier og fedtstoffer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-06-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 2391 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-06-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, FR Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)