Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-07-24)
Den 2015-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-07-24)
Den 2015-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-07-24)
Den 2015-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Philip Heymans Alle 7, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-07-24)
Den 2015-04-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-04-30 (offentliggjort 2015-07-24)
Den 2015-04-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-03-01 (offentliggjort 2015-07-24)
Den 2015-04-29 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med fodtøj (offentliggjort 2015-07-24)
Den 2015-04-29 fjernes Legale ejere: BTX GROUP A/S (offentliggjort 2015-07-24)
Den 2015-04-29 fjernes Navne: SELSKABET AF 2. MARTS 2010 I IKAST-BRANDE A/S (offentliggjort 2015-07-24)
Den 2015-04-29 fjernes Omlægningsperiode slut: 1989-12-31 (offentliggjort 2015-07-24)
Den 2015-04-29 fjernes Omlægningsperiode start: 1989-05-01 (offentliggjort 2015-07-24)
Den 2015-04-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-24)
Den 2015-04-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-24)
Den 2015-04-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-24)
Den 2015-04-29 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-07-24)
Den 2015-04-29 fjernes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-07-24)
Den 2015-04-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-07-24)
Den 2014-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Philip Heymans Alle 7, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-07-24)
Den 2014-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordlundvej 1, 7330 Brande (offentliggjort 2014-11-27)
Den 2014-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-07-24)
Den 2014-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-17 fjernes Bestyrelse: Jesper Ibæk Roe (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-17 fjernes Direktion: Tim Lund Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-11 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-07-24)
Den 2013-11-11 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-02 tilføjes Bestyrelse: Kenneth Lindskov Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-02 fjernes Bestyrelse: Michael Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-23 tilføjes Bestyrelse: Michael Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-23 fjernes Bestyrelse: Steen Engelbrecht Reinholdt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-14 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-14 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-08 tilføjes Bestyrelse: Jesper Ibæk Roe (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-08 fjernes Bestyrelse: Søren Bach (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-08 tilføjes Direktion: Tim Lund Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-08 fjernes Direktion: Jesper Ibæk Roe (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 tilføjes Bestyrelse: Steen Engelbrecht Reinholdt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 fjernes Bestyrelse: Peter Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, im- og export, finansiering og dertil knyttet virksomhed. (offentliggjort 2015-07-24)
Den 2010-02-15 tilføjes Navne: SELSKABET AF 2. MARTS 2010 I IKAST-BRANDE A/S (offentliggjort 2015-07-24)
Den 2010-02-14 fjernes Navne: BTX FOOTWEAR A/S (offentliggjort 2006-11-17)
Den 2010-02-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-07-24)
Den 2010-02-15 tilføjes Vedtægter: 2010-02-15 (offentliggjort 2015-07-24)
Den 2010-02-15 fjernes Binavne: ATMOSPHERE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-06-09 tilføjes Legale ejere: BTX GROUP A/S (offentliggjort 2015-07-24)
Den 2009-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 620.000,00 (offentliggjort 2015-07-24)
Den 2009-06-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-07-24)
Den 2009-05-04 tilføjes Bestyrelse: Søren Bach (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-04 fjernes Bestyrelse: Jan Stig Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-03 fjernes Binavne: BLUE GOOSE A/S, BLEND OF AMERICA A/S, B.G. A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordlundvej 1, 7330 Brande (offentliggjort 2014-11-27)
Den 2009-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Jyllandsgade 8, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-01-30 tilføjes Direktion: Jesper Ibæk Roe (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-30 fjernes Direktion: Christian Broe (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-29 fjernes Bestyrelse: Per Bech Gasseholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 610.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-07 tilføjes Bestyrelse: Per Bech Gasseholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-23 tilføjes Bestyrelse: Peter Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-23 fjernes Bestyrelse: Kenneth Søjdis Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med fodtøj (offentliggjort 2015-07-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med fodtøj (offentliggjort 2006-08-08)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllandsgade 8, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med fodtøj (offentliggjort 2006-08-08)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Jyllandsgade 8, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-11-17)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2003-12-10)
Den 2006-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllandsgade 8, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-11-17)
Den 2006-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Edisonvej 4, 7100 Vejle (offentliggjort 2005-11-16)
Den 2006-11-13 tilføjes Navne: BTX FOOTWEAR A/S (offentliggjort 2006-11-17)
Den 2006-11-12 fjernes Navne: BTX FOOTWEAR & ACCESSORIES A/S (offentliggjort 2005-11-16)
Den 2006-11-13 fjernes Bestyrelse: Max Schaumann Thomsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-06 tilføjes Direktion: Christian Broe (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-06 fjernes Direktion: Max Schaumann Thomsen (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edisonvej 4, 7100 Vejle (offentliggjort 2005-11-16)
Den 2005-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordlundvej 1, 7330 Brande (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-11 tilføjes Bestyrelse: Kenneth Søjdis Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-11 fjernes Bestyrelse: Michael Kjærgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-11 tilføjes Navne: BTX FOOTWEAR & ACCESSORIES A/S (offentliggjort 2005-11-16)
Den 2005-11-10 fjernes Navne: ATMOSPHERE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-11-11 fjernes Binavne: C.T. NIMTEX A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-01 tilføjes Bestyrelse: Jan Stig Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-01 fjernes Bestyrelse: Jens Iversen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-21 tilføjes Bestyrelse: Michael Kjærgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-21 fjernes Bestyrelse: Karsten Søholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2003-12-10)
Den 2000-12-31 fjernes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-29 tilføjes Bestyrelse: Max Schaumann Thomsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-29 fjernes Bestyrelse: Max Petersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-29 tilføjes Direktion: Max Schaumann Thomsen (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-29 fjernes Direktion: Jens Iversen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-07-18 tilføjes Binavne: C.T. NIMTEX A/S, BLUE GOOSE A/S, BLEND OF AMERICA A/S, B.G. A/S, ATMOSPHERE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-24)
Den 1996-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-23 fjernes Binavne: C.T. NIMTEX ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-16 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-16 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-17 tilføjes Navne: ATMOSPHERE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-08-16 fjernes Navne: BRANDTEX HORSENS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-01-29 tilføjes Navne: BRANDTEX HORSENS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-01-28 fjernes Navne: UNIFACE FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-07-06 fjernes Revisor: Carsten Gottschalck (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-30 tilføjes Navne: UNIFACE FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-06-29 fjernes Navne: HOTEX FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-06-29 fjernes Direktion: Finn Peder Pasgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-29 fjernes Revisor: Troels Wium-Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1989-12-31 (offentliggjort 2015-07-24)
Den 1989-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1989-05-01 (offentliggjort 2015-07-24)
Den 1987-09-25 tilføjes Navne: HOTEX FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-09-24 fjernes Navne: ASX 11516 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-09-24 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordlundvej 1, 7330 Brande (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-03-01 tilføjes Bestyrelse: Max Petersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Binavne: C.T. NIMTEX ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-04-30 (offentliggjort 2015-07-24)
Den 1987-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-03-01 (offentliggjort 2015-07-24)
Den 1987-03-01 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-03-01 tilføjes Navne: ASX 11516 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-24)
Den 1987-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-24)
Den 1987-03-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Troels Wium-Andersen, Carsten Gottschalck, EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-07-24)
Den 1987-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-07-24)
Den 1987-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)