Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-11-19 fjernes Navne: JØRGEN ANDERSEN REVISION AF 1991 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Hans Gade 31, 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-05-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-13 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-13 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-13 fjernes Revisor: Per Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-13 fjernes Stiftere: Svend Evald Sørensen, Conni Jean Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-15 fjernes Direktion: Erik Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive revisionsvirksomhed efter de for registrerede revisorer gældende lovbestemmelser. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-17 tilføjes Vedtægter: 1991-07-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-02 tilføjes Navne: JØRGEN ANDERSEN REVISION AF 1991 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 fjernes Navne: EM-BYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-16 fjernes Direktion: Svend Evald Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-16 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET JØRGEN ANDERSEN, ROSKILDE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Hans Gade 31, 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-22 tilføjes Direktion: Svend Evald Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-05-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-22 tilføjes Navne: EM-BYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-22 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-22 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-22 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET JØRGEN ANDERSEN, ROSKILDE ApS, Per Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-22 tilføjes Stiftere: Svend Evald Sørensen, Conni Jean Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)