Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Hovedbranche | Bestyrelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglbakken 65, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2024-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglbakken 65, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2018-07-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-10-02 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2001-03-05)
Den 2001-01-10 tilføjes Bestyrelse: Jens Erik Hviid-Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-01-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri, udlejningsvirksomhed og formueforvaltning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 330.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af bestyrelsens formand eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-10 tilføjes Vedtægter: 2001-01-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2001-03-05)
Den 2000-12-31 fjernes Hovedbranche: Skotøjsforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-29 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-29 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglbakken 65, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2024-07-10)
Den 1987-05-07 tilføjes Direktion: Inge Koldby Ellesøe (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-05-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-07 tilføjes Hovedbranche: Skotøjsforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-05-07 tilføjes Legale ejere: Inge Koldby Ellesøe (offentliggjort 2017-11-24)
Den 1987-05-07 tilføjes Navne: IKE INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-05-07 tilføjes Reelle ejere: Inge Koldby Ellesøe (offentliggjort 2017-11-24)
Den 1987-05-07 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-07 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-07 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-07 tilføjes Stiftere: ROULUNDS TECH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)