Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frans Mogensen | 22.04.1987 | 21.11.1994 | direktion |
Kirsten Biørkmann-Nielsen | 22.04.1987 | 20.09.1990 | direktion |
Frans Mogensen | 22.04.1987 | 09.11.1987 | direktion |
Karl Peter Ritter | 22.04.1987 | 09.11.1987 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frans Mogensen | 22.04.1987 | 21.11.1994 | bestyrelse |
Marianne Mogensen | 22.04.1987 | 21.11.1994 | bestyrelse |
Anne-Vibeke Mogensen | 22.04.1987 | 21.11.1994 | bestyrelse |
Anne-Vibeke Mogensen | 22.04.1987 | 21.11.1994 | suppleant |
Kirsten Biørkmann-Nielsen | 22.04.1987 | 08.06.1993 | bestyrelse |