Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Albin Nilsson | 01.03.1987 | 21.01.2004 | direktion |
Christoffer Peter Ludvig Skifte Egede | 01.03.1987 | 18.10.1989 | direktion |
Jan Thor Krøyer | 01.03.1987 | 25.05.1987 | direktion |
Jakob Skjoldan | 01.03.1987 | 25.05.1987 | direktion |
Christian Steen Notlevsen | 01.03.1987 | 25.05.1987 | direktion |