Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Classensgade 31, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-28 fjernes Direktion: Moncef-Eddine Bouabdellah (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-28 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-28 fjernes Navne: MARKONSULT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-28 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-28 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-28 fjernes Revisor: BAYS REVISIONSKONTOR V/KIM BAY (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-28 fjernes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Classensgade 31, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Mågevej 73, 2400 København NV (offentliggjort 2000-12-13)
Den 2002-10-01 tilføjes Direktion: Moncef-Eddine Bouabdellah (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 fjernes Direktion: Ivan Longfors (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er: Konsulentbistand, i IT elektronikbranchen og det øvrige erhvervsliv, samt heraf følgende virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-15 tilføjes Navne: MARKONSULT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-14 fjernes Navne: ERHVERVSPARTNER, DANMARK ApS (offentliggjort 2000-12-08)
Den 2002-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-15 tilføjes Vedtægter: 2002-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-15 fjernes Binavne: ORCHIDÉEN - HUDPLEJE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-01 fjernes Direktion: Fie Amalie Biener Longfors (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-21 fjernes Binavne: MARCONSULT ApS, 4 EYES CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-17 tilføjes Direktion: Ivan Longfors (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-28 tilføjes Direktion: Fie Amalie Biener Longfors (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-28 fjernes Direktion: Ivan Longfors (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mågevej 73, 2400 København NV (offentliggjort 2000-12-13)
Den 2000-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Skjulhøj Alle 2, 2720 Vanløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-05 tilføjes Direktion: Ivan Longfors (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-05 fjernes Direktion: Gorm Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-05 tilføjes Navne: ERHVERVSPARTNER, DANMARK ApS (offentliggjort 2000-12-08)
Den 2000-11-04 fjernes Navne: MARCONSULT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-11-05 tilføjes Revisor: BAYS REVISIONSKONTOR V/KIM BAY (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-05 fjernes Revisor: LEMCHE HOLDING REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-10 tilføjes Revisor: LEMCHE HOLDING REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-05 fjernes Direktion: Peter Gorm Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-30 tilføjes Direktion: Gorm Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 fjernes Direktion: Gorm Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-23 tilføjes Navne: MARCONSULT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-10-22 fjernes Navne: DKNF 342 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skjulhøj Alle 2, 2720 Vanløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-01-26 tilføjes Binavne: MARCONSULT ApS, 4 EYES CONSULTING ApS, ORCHIDÉEN - HUDPLEJE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-26 tilføjes Direktion: Gorm Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-26 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-01-26 tilføjes Navne: DKNF 342 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-01-26 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-26 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-26 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-26 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)