Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammelgårdsvej 102, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-17 fjernes Direktion: Gregers Lystager (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-02-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-17 fjernes Hovedbranche: Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-17 fjernes Navne: LYSTA PRODUKTION ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-17 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-17 fjernes Stiftere: LYCO ApS, Gregers Lystager, Anette Lystager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammelgårdsvej 102, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammelgårdsvej 102, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-05-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion af og handel med finere mekanisk og elektronisk udstyr (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-19 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-19 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-19 tilføjes Vedtægter: 1998-05-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-19 fjernes Bestyrelse: Preben Louw Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-11 fjernes Bestyrelse: Peter Johannsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-11 fjernes Direktion: Peter Johannsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-23 fjernes Bestyrelse: Niels Hauge Bentsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-15 fjernes Bestyrelse: Niels Hauge Bentsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-12 fjernes Direktion: Benny Sparwath (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-11 fjernes Direktion: Gregers Lystager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammelgårdsvej 102, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-02-26 tilføjes Bestyrelse: Niels Hauge Bentsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-26 tilføjes Direktion: Gregers Lystager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-02-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-26 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-02-26 tilføjes Navne: LYSTA PRODUKTION ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-02-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-26 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-26 tilføjes Stiftere: LYCO ApS, Gregers Lystager, Anette Lystager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)