Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mogens Rasmus Mogensen | 12.09.2022 | direktør |
Thomas Tollstorff Kirkegaard | 12.09.2022 | direktør |
Peter Martin Skjold Jensen | 01.05.2017 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leif Braae | 24.03.1987 | 30.04.2017 | direktør |
Steen Bundgaard Hansen | 24.03.1987 | 18.09.1987 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Torben Mikkelsen | 01.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Birgitte Grabow Westergaard | 02.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Peter Dahl Thruelsen | 31.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Maud Transbøl | 31.10.2023 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leif Braae | 28.05.2020 | 31.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lars Carl Gruby | 28.05.2020 | 31.10.2023 | formand |
René Gyldensten | 28.05.2020 | 23.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Leif Braae | 01.05.2017 | 27.05.2020 | formand |
Mogens Rasmus Mogensen | 30.11.2016 | 31.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Brandis | 31.01.2015 | 30.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Peter Martin Skjold Jensen | 19.12.2013 | 12.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kent Douglas Käll | 25.11.2005 | 31.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Bruse | 24.11.2000 | 31.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Ernst Marius Ernstsen | 22.01.1992 | 26.11.2005 | bestyrelsesmedlem |
Leif Braae | 24.03.1987 | 30.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Erik Aagreen Larsen | 24.03.1987 | 31.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Steen Bundgaard Hansen | 24.03.1987 | 28.09.1994 | bestyrelsesmedlem |
Erik Aagreen Larsen | 24.03.1987 | 22.01.1992 | bestyrelsesmedlem |
Povl Bo Nielsen | 24.03.1987 | 22.01.1992 | bestyrelsesmedlem |