Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Raagaard Andersen | 01.03.1987 | 22.05.1990 | direktion |
Karsten Hansen | 01.03.1987 | 10.11.1989 | direktion |
Jens Nørskov | 01.03.1987 | 04.01.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Philipsen | 01.03.1987 | 10.11.1989 | bestyrelse |
Marianne Juul Fredslund-Andersen | 01.03.1987 | 10.11.1989 | bestyrelse |
Lone Bredahl Rasmussen | 01.03.1987 | 10.11.1989 | bestyrelse |