Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1990-06-14 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 1954 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Rahbeks Have 1, 4300 Holbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-12 fjernes Direktion: Dorte Carlsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-12 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-12 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-12 fjernes Revisor: C.H. REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-12 fjernes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-08 fjernes Revisor: Asnæs Revisorinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og investering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-27 tilføjes Vedtægter: 1987-05-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rahbeks Have 1, 4300 Holbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Direktion: Dorte Carlsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 1954 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Revisor: Asnæs Revisorinteressentskab, C.H. REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)