Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-09-23 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 2032 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: H.P. Ørumsgade 1, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-15 fjernes Omlægningsperiode slut: 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-15 fjernes Omlægningsperiode start: 1988-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-15 fjernes Revisor: Thorbjørn Helmo Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-15 fjernes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 fjernes Direktion: Peter Christian Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og industri, køb og salg af fast ejendom samt financieringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-29 tilføjes Vedtægter: 1990-01-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1988-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.P. Ørumsgade 1, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Direktion: Peter Christian Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 2032 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Revisor: Thorbjørn Helmo Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)