Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-12-08 fjernes Binavne: DCS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-08 fjernes Navne: DANSK COMPUTER SYSTEM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Helsingørgade 30, 3400 Hillerød (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-04 fjernes Direktion: Tom Henrik Borup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-04 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-04 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-04 fjernes Revisor: Troels Johan Brandt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-04 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg af EDB udstyr, udvikling af soft ware m.v. samt virksomhed med drift og udlejning af fly (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-22 tilføjes Vedtægter: 1989-02-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-01 tilføjes Navne: DANSK COMPUTER SYSTEM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-31 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-31 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1282 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-31 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helsingørgade 30, 3400 Hillerød (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Binavne: DCS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1282 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Troels Johan Brandt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)