Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Hattens | 06.02.2004 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ivan Hattens | 27.02.1996 | 06.02.2004 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.03.1987 | 03.07.1987 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Liise Hattens | 07.12.2010 | formand |
Carsten Hattens | 27.02.1996 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Dew-Hattens | 27.02.1996 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Hattens | 27.02.1996 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ivan Hattens | 06.02.2004 | 07.12.2010 | formand |
Bo Langmann | 18.02.2002 | 06.02.2004 | formand |