Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Schow | 01.01.1987 | 31.08.2001 | direktion |
John Korsø Jensen | 01.01.1987 | 18.04.1991 | direktion |
Bent Treldal | 01.01.1987 | 06.07.1988 | direktion |
Jens Nørskov | 01.01.1987 | 12.08.1987 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
René Schow Jørgensen | 01.01.1987 | 31.08.2001 | bestyrelse |
Leif Schow Jørgensen | 01.01.1987 | 31.08.2001 | bestyrelse |
Morten Schow | 01.01.1987 | 31.08.2001 | bestyrelse |
Erik Ryan Turley | 01.01.1987 | 14.09.1995 | bestyrelse |
John Korsø Jensen | 01.01.1987 | 09.01.1992 | bestyrelse |
Steen Christiansen | 01.01.1987 | 06.07.1988 | bestyrelse |
Bent Treldal | 01.01.1987 | 06.07.1988 | bestyrelse |
Victor Christoffersen | 01.01.1987 | 12.08.1987 | bestyrelse |
Jens Nørskov | 01.01.1987 | 12.08.1987 | bestyrelse |
Søren Bonde | 01.01.1987 | 12.08.1987 | bestyrelse |