Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1990-11-13 fjernes Navne: S.T.G.-EJENDOMSSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Tulipanhaven 90, 2760 Måløv (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-08 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-08 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-08 fjernes Revisor: Bent Bay Bastian (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-08 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-03 fjernes Direktion: Stig Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-14 tilføjes Vedtægter: 1989-12-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-27 tilføjes Navne: S.T.G.-EJENDOMSSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-26 fjernes Navne: ASX 11085 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-26 fjernes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-26 fjernes Revisor: Regner Risgaard Strandesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tulipanhaven 90, 2760 Måløv (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Navne: ASX 11085 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Revisor: Regner Risgaard Strandesen, Bent Bay Bastian (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)