Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1994-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1994-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Vanløse Allé 100, 2720 Vanløse (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1994-05-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1994-05-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-01 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1994-05-23 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1994-05-23 fjernes Navne: BRØNDUM ELEKTRIK ApS (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1994-05-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1994-05-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1994-05-23 fjernes Revisor: Center Revision (offentliggjort 2016-04-19)
Den 1994-05-23 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1994-05-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1994-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-25 fjernes Direktion: Ena Marie Brøndum (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1992-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er handels-, håndværks- og industrivirksomhed og hermed beslægtet virksomhed samt ved virke iøvrigt at skabe mulighed for handels-, håndværks- og industrivirksomhed og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1992-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2016-04-19)
Den 1992-04-15 tilføjes Vedtægter: 1992-04-15 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1992-03-07 tilføjes Navne: BRØNDUM ELEKTRIK ApS (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1992-03-06 fjernes Navne: LARSEN & CHRISTENSEN, ØLSTYKKE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-03-06 fjernes Direktion: Bente Larsen Jansdal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-19 tilføjes Navne: LARSEN & CHRISTENSEN, ØLSTYKKE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-05-18 fjernes Navne: ASX 11175 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-05-18 fjernes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-18 fjernes Revisor: Regner Risgaard Strandesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1987-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vanløse Allé 100, 2720 Vanløse (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1987-01-01 tilføjes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1987-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-01 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1987-01-01 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1987-01-01 tilføjes Navne: ASX 11175 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1987-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1987-01-01 tilføjes Revisor: Regner Risgaard Strandesen, Center Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1987-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1987-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)