Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Klosterstræde 21, 1157 København K (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-02-01 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af døre og vinduer af metal (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Kontaktoplysninger: hp@olsen.dk (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Navne: G5 A/S (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Omlægningsperiode slut: 1994-09-30 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Omlægningsperiode start: 1994-06-01 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann, PEHSB ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-03-11 fjernes Bestyrelse: Torben Snoer (formand) (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-03-11 fjernes Direktion: Jørn Bodholdt Olsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2012-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klosterstræde 21, 1157 København K (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2012-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 22, 2630 Taastrup (offentliggjort 2001-12-12)
Den 2012-09-16 tilføjes Kontaktoplysninger: hp@olsen.dk (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 tilføjes Bestyrelse: Michael Fetterlein (bestyrelse) (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2008-02-29 fjernes Bestyrelse: Bjarne Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af døre og vinduer af metal (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af døre og vinduer samt rammer hertil af jern og metal (offentliggjort 2005-12-07)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-03-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og håndværkervirksomhed, herunder udføre glas- og facadeentrepriser samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2007-03-07 tilføjes Navne: G5 A/S (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2007-03-06 fjernes Navne: GGF A/S. GLARMESTRES GLAS- OG FACADEMONTAGE (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2007-03-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med direktøren, af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem, af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med direktøren. (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2007-03-07 tilføjes Vedtægter: 2007-03-07 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1.050.000,00 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2006-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-06 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af døre og vinduer samt rammer hertil af jern og metal (offentliggjort 2005-12-07)
Den 2005-12-05 fjernes Hovedbranche: Glarmesterforretninger (offentliggjort 2001-01-30)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-17 tilføjes Direktion: Jørn Bodholdt Olsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2002-12-17 fjernes Direktion: Erik Reker (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-09 fjernes Bestyrelse: Freddy Larsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 22, 2630 Taastrup (offentliggjort 2001-12-12)
Den 2001-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Hesselager 13, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-16 tilføjes Direktion: Erik Reker (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-16 fjernes Direktion: Peter Højsholt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-30 tilføjes Bestyrelse: Allan Robert Guhle (bestyrelse) (offentliggjort 2015-04-13)
Den 1999-11-30 fjernes Bestyrelse: Heinrich Robert Guhle (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Glarmesterforretninger (offentliggjort 2001-01-30)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Glarmesterforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-12-01 tilføjes Bestyrelse: Freddy Larsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1994-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1.025.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-11 tilføjes Navne: GGF A/S. GLARMESTRES GLAS- OG FACADEMONTAGE (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-10-10 fjernes Navne: GLASINVEST AF 1.7. 1992 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-10-10 fjernes Bestyrelse: Jakob Jan Grothen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-10 fjernes Direktion: Katja Grothen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-10 fjernes Revisor: Hans Frederik Carøe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1994-09-30 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 1994-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1994-06-01 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 1993-03-02 fjernes Bestyrelse: Preben Anton Guhle (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-02 fjernes Direktion: Jørn Bodholdt Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-02 fjernes Revisor: TAASTRUP FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-03 tilføjes Navne: GLASINVEST AF 1.7. 1992 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-12-02 fjernes Navne: PROFILSMEDEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-12-02 fjernes Direktion: Finn Madvig Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-08 fjernes Bestyrelse: Jørgen Bent Snoer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-15 fjernes Direktion: Peter Højsholt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-11 tilføjes Navne: PROFILSMEDEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-03-10 fjernes Navne: A/S PSE NR. 2274 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-03-10 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-10 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-10 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hesselager 13, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-02-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 1987-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-02-01 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 1987-02-01 tilføjes Hovedbranche: Glarmesterforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-02-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 2274 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-02-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 1987-02-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 1987-02-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-04-13)
Den 1987-02-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, TAASTRUP FINANS ApS, Hans Frederik Carøe, Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-01 tilføjes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann, PEHSB ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 1987-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 1987-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-04-13)