Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1995-04-26 fjernes Binavne: NORDISK KURSUS-OG KONFERENCECENTER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-26 fjernes Navne: DRONNINGLUND SLOT KURSUSCENTER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 8, 9330 Dronninglund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-24 fjernes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-24 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 fjernes Bestyrelse: Carl Christian Mellergaard Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 fjernes Direktion: Peter Mouritzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-15 fjernes Bestyrelse: Richard Byrdal (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-15 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-10 fjernes Bestyrelse: Ove Samuel Ovesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-10 fjernes Direktion: Vinnie Lauge Ansø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-22 tilføjes Navne: DRONNINGLUND SLOT KURSUSCENTER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-21 fjernes Navne: ASX 11474 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-21 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-21 tilføjes Binavne: NORDISK KURSUS-OG KONFERENCECENTER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive kursus- og konferencevirksomhed, herunder restaurationsdrift (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-06 tilføjes Vedtægter: 1987-07-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 8, 9330 Dronninglund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Bestyrelse: Ove Samuel Ovesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Direktion: Vinnie Lauge Ansø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Navne: ASX 11474 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)