Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Poul Nissen | 01.03.1987 | 10.07.2000 | direktion |
Carsten Bruus-Jensen | 01.03.1987 | 02.03.1990 | direktion |
Jens Nørskov | 01.03.1987 | 20.06.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Fliedner Hansen | 13.03.1998 | 10.07.2000 | bestyrelse |
Jørn Kofoed | 01.05.1996 | 10.07.2000 | bestyrelse |
Lars Phillip Comerford | 01.05.1996 | 23.04.1997 | formand |
John Poul Nissen | 01.03.1987 | 10.07.2000 | bestyrelse |
Poul Henrik Nissen | 01.03.1987 | 10.07.2000 | bestyrelse |
Charlotte Horsten Nissen | 01.03.1987 | 10.07.2000 | bestyrelse |
Carsten Bruus-Jensen | 01.03.1987 | 02.08.1991 | bestyrelse |
Victor Christoffersen | 01.03.1987 | 20.06.1989 | bestyrelse |
Jens Nørskov | 01.03.1987 | 20.06.1989 | bestyrelse |
Søren Bonde | 01.03.1987 | 20.06.1989 | bestyrelse |