Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1991-12-13 fjernes Navne: WATER POLLUTION ENGINEERING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 340, 1432 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-09 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-09 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-09 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-14 fjernes Direktion: Kennet Vagn Friis Skaarup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-07 tilføjes Navne: WATER POLLUTION ENGINEERING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-06 fjernes Navne: SOIL CLEAN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-06 fjernes Direktion: Tina Frahm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-06 fjernes Revisor: GORMITTO TRADING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-01 tilføjes Vedtægter: 1990-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-21 fjernes Bestyrelse: Tina Frahm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-21 fjernes Direktion: Kennet Vagn Friis Skaarup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-21 fjernes Revisor: Johnny Ole Berggreen Osmark (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-24 tilføjes Navne: SOIL CLEAN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-23 fjernes Navne: ASX 11387 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-23 fjernes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-23 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 340, 1432 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Bestyrelse: Tina Frahm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Navne: ASX 11387 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, Johnny Ole Berggreen Osmark, GORMITTO TRADING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)