Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1989-08-21 fjernes Navne: STIG ERIKSSON FURNITURE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Stampevej 21, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-09 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-09 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-09 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-09 fjernes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-08 fjernes Direktion: Stig Anders Eriksson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-03 tilføjes Navne: STIG ERIKSSON FURNITURE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-02 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 2016 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-02 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-02 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed efter direktionens skøn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-19 tilføjes Vedtægter: 1988-04-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stampevej 21, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 2016 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)