Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bibranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kontaktoplysninger | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Herstvej 9, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-16 fjernes Bibranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-16 fjernes Direktion: Kristian Udengaard Iversen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-03-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-16 fjernes Hovedbranche: Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-16 fjernes Navne: AQUARTICA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-16 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-16 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-16 fjernes Revisor: REVISION 2 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-16 fjernes Stiftere: Kristian Udengaard Iversen, A.O. PLANTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-02 tilføjes Revisor: REVISION 2 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-02 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET LANGBALLE JENSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Gartnerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2003-02-05)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herstvej 9, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Herstvej 9, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-02-27 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET LANGBALLE JENSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-24 fjernes Revisor: Jonna Weltz (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: aquartica@aquartica.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Bibranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2003-02-05)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Bibranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: aquartica@aquartica.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktions- og handelsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-05 tilføjes Vedtægter: 1996-12-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-08 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET KARIN FLOES ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herstvej 9, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-03-20 tilføjes Bibranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-03-20 tilføjes Direktion: Kristian Udengaard Iversen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-03-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-20 tilføjes Hovedbranche: Gartnerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-03-20 tilføjes Navne: AQUARTICA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-03-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-20 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET KARIN FLOES ApS, Jonna Weltz (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-20 tilføjes Stiftere: Kristian Udengaard Iversen, A.O. PLANTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)