Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gert Kramer Øhlenschlæger Thomsen | 23.04.2019 | 18.08.2021 | direktør |
Kristian Gylling Jensen | 31.05.2018 | 23.04.2019 | direktør |
Knud Erik Madsen | 12.05.2016 | 31.05.2018 | direktør |
Peter Fog | 10.05.2012 | 12.05.2016 | direktør |
Kaj-Aage Jensen | 18.06.2002 | 10.05.2012 | adm. dir |
Frank Leif Burkal Sørensen | 29.04.1996 | 18.06.2002 | direktør |
Peter Bisgaard Villadsen | 01.01.1987 | 29.04.1996 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frank Leif Burkal Sørensen | 23.04.2019 | 18.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Tommy Pedersen | 23.04.2019 | 18.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ole Nielsen | 23.04.2019 | 18.08.2021 | formand |
Kristian Jeppesen Tousig | 23.04.2019 | 18.08.2021 | næstformand |
Kit Skov Bak | 23.04.2019 | 18.08.2021 | suppleant |
Poul Erik Pedersen | 23.04.2019 | 18.08.2021 | suppleant |
Inge Thisted | 10.10.2018 | 18.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ole Nielsen | 08.08.2018 | 22.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Gylling Jensen | 31.05.2018 | 23.04.2019 | formand |
Bent Haahr | 31.05.2018 | 23.04.2019 | suppleant |
Kristian Jeppesen Tousig | 31.05.2018 | 22.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Ole Nielsen | 31.05.2018 | 07.08.2018 | suppleant |
Ernst Vejlgaard Vedstesen | 20.01.2017 | 22.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Gert Kramer Øhlenschlæger Thomsen | 18.10.2016 | 18.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Knud Erik Madsen | 12.05.2016 | 31.05.2018 | formand |
Knud Erik Madsen | 01.07.2015 | 11.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Søren Lysholt Sørensen | 30.04.2014 | 08.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Tove Beck | 30.04.2014 | 31.05.2018 | suppleant |
Knud Erik Madsen | 30.04.2014 | 30.06.2015 | suppleant |
Ejvind Bo Knudsen | 10.05.2012 | 18.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Gert Erland Hansen | 10.05.2012 | 23.04.2019 | næstformand |
Peter Fog | 10.05.2012 | 12.05.2016 | formand |
Kim Madsen | 10.05.2012 | 01.07.2015 | bestyrelsesmedlem |
Magnus Østergaard Dahlmann | 10.05.2012 | 30.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Søren Lysholt Sørensen | 10.05.2012 | 30.04.2014 | suppleant |
Vivian Aagaard Gosch | 10.05.2012 | 30.04.2014 | suppleant |
Kristian Gylling Jensen | 18.05.2009 | 30.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Jeppesen Tousig | 18.05.2009 | 10.05.2012 | suppleant |
Gert Kramer Øhlenschlæger Thomsen | 18.05.2009 | 10.05.2012 | suppleant |
Frank Hansen | 15.06.2006 | 10.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Martin Peter Smidt Kristensen | 18.06.2002 | 10.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Karin Lisbeth Østergaard | 18.06.2002 | 18.05.2009 | suppleant |
Kristian Gylling Jensen | 18.06.2002 | 18.05.2009 | suppleant |
Heino Buch Rasmussen | 18.06.2002 | 15.06.2006 | bestyrelsesmedlem |
Axel Weis-Olsen | 15.04.1997 | 18.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Gylling Jensen | 29.04.1996 | 15.04.1997 | bestyrelsesmedlem |
John Vejlgaard Vedstesen | 01.01.1987 | 18.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Kaj-Aage Jensen | 01.01.1987 | 10.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Poul Erik Pedersen | 01.01.1987 | 18.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
Frank Leif Burkal Sørensen | 01.01.1987 | 18.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Heino Buch Rasmussen | 01.01.1987 | 18.06.2002 | suppleant |
Imanuel Jensen | 01.01.1987 | 18.06.2002 | suppleant |
Kaj Kolbæk Kristensen | 01.01.1987 | 18.06.2002 | suppleant |
Peter Bisgaard Villadsen | 01.01.1987 | 29.04.1996 | bestyrelsesmedlem |
Rigmor Martha Haugaard Sørensen | 01.01.1987 | 30.06.1995 | bestyrelsesmedlem |
Kaen Pelle | 01.01.1987 | 30.06.1995 | bestyrelsesmedlem |
Lau Mikkelsen | 01.01.1987 | 30.06.1995 | bestyrelsesmedlem |
Harry Rodahl Thisted | 01.01.1987 | 30.06.1995 | suppleant |