Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse |
Den 2010-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2010-07-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2010-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkhovedvej 4, 5800 Nyborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-01 fjernes Bestyrelse: Jens Broholt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 fjernes Direktion: Niels Jørgen Krogh Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-01 fjernes Navne: FARVEBASEN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 fjernes Revisor: PGF 1997 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2010-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkhovedvej 4, 5800 Nyborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 48, 2730 Herlev (offentliggjort 2008-01-02)
Den 2010-02-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er indkøb og salg i farvebranchen samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-12 tilføjes Vedtægter: 2010-02-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-27 fjernes Bestyrelse: Jens Bøgh Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med lak, maling, tapet, malerpensler mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 48, 2730 Herlev (offentliggjort 2008-01-02)
Den 2007-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 48, 2730 Herlev (offentliggjort 2003-11-25)
Den 2007-11-29 tilføjes Bestyrelse: Jens Bøgh Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 fjernes Bestyrelse: Martin Grønbek (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-29 tilføjes Direktion: Niels Jørgen Krogh Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 fjernes Direktion: Niels Jørgen Krogh Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1.220.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-29 tilføjes Navne: FARVEBASEN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-28 fjernes Navne: PROFA A.M.B.A. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-29 tilføjes Revisor: PGF 1997 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 fjernes Revisor: PGF 1997 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-28 fjernes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-04-10 tilføjes Bestyrelse: Morten Otto Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-10 fjernes Bestyrelse: Karl Bonde Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-04 fjernes Bestyrelse: Michael Jesper Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-25 tilføjes Bestyrelse: Karl Bonde Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-25 fjernes Bestyrelse: Karl Bonde Larsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 48, 2730 Herlev (offentliggjort 2003-11-25)
Den 2003-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Lucernemarken 15, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-02-22 tilføjes Bestyrelse: Karl Bonde Larsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-22 fjernes Bestyrelse: Karl Bonde Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-04-22 tilføjes Bestyrelse: Morten Otto Andersen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-22 fjernes Bestyrelse: Vagn Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-04-30 tilføjes Bestyrelse: Martin Grønbek (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-30 fjernes Bestyrelse: Jack Recke (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lucernemarken 15, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med lak, maling, tapet, malerpensler mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: PROFA A.M.B.A. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-04-18 tilføjes Bestyrelse: Michael Jesper Mortensen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-18 fjernes Bestyrelse: Åge Troels Dragsted (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-06-16 fjernes Revisor: PGF FORMUEFORVALTNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-04-13 tilføjes Bestyrelse: Carsten Charles Østergaard Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-13 fjernes Bestyrelse: Ivan Østergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-10 fjernes Bestyrelse: Peter Søren Hansen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-24 fjernes Bestyrelse: Preben Helbo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-07 tilføjes Bestyrelse: Preben Helbo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-07 tilføjes Direktion: Niels Jørgen Krogh Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-07 tilføjes Revisor: PGF FORMUEFORVALTNING A/S, PGF 1997 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-19)