Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Virksomhedsstatus | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Revisor | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Genoptagelse tvangsopløsning | Navne | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-08-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Veksø Bygade 32, 3670 Veksø Sjælland (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Veksø Bygade 32, 3670 Veksø Sjælland (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-01 fjernes Direktion: Birthe Neumeyer (direktør) (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-23)
Den 2015-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-10-23)
Den 2015-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-10-23)
Den 2015-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-10-14 fjernes Direktion: Birthe Neumeyer (direktion) (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-01-01 tilføjes Legale ejere: Poul Neumeyer, Birthe Neumeyer (offentliggjort 2020-05-31)
Den 2015-01-01 tilføjes Reelle ejere: Poul Neumeyer, Birthe Neumeyer (offentliggjort 2020-05-31)
Den 2014-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Veksø Bygade 32, 3670 Veksø Sjælland (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2014-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Egedal Centret 85, 1. s., 3660 Stenløse (offentliggjort 2014-09-18)
Den 2014-08-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2014-08-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2014-08-11 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET MENTOR, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-05-20)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-08-24 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET MENTOR, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-09 tilføjes Hjemmeside: www.revision123.dk (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2010-03-31 tilføjes Direktion: Poul Neumeyer (direktion) (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-31 fjernes Revisor: OM - REVISION v/ Reg revisor Ove Munk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egedal Centret 85, 1. s., 3660 Stenløse (offentliggjort 2014-09-18)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenløse Center 85, 1. s., 3660 Stenløse (offentliggjort 2001-09-10)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-28 tilføjes Direktion: Birthe Neumeyer (direktion) (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2004-06-24 fjernes Direktion: Poul Neumeyer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-15 tilføjes Direktion: Poul Neumeyer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-15 fjernes Direktion: Birthe Neumeyer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-05 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2003-09-05 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2003-09-04 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1991-01-15 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2002-07-15 tilføjes Revisor: OM - REVISION v/ Reg revisor Ove Munk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-15 fjernes Revisor: BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-07 tilføjes Revisor: BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-07 fjernes Revisor: Søren Børglum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-20 tilføjes Direktion: Birthe Neumeyer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Direktion: Kim Skovgaard Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 tilføjes Revisor: Søren Børglum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Revisor: ULLA RAHF ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-05-25 tilføjes Revisor: ULLA RAHF ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-25 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Conrevi ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-29 tilføjes Navne: REVISION 1-2-3 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-28 fjernes Navne: TAMS CONSULT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenløse Center 85, 1. s., 3660 Stenløse (offentliggjort 2001-09-10)
Den 1996-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Slettebjergvej 10, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-28 tilføjes Direktion: Kim Skovgaard Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-28 fjernes Direktion: Theo Wegener Tams (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og service samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-28 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Conrevi ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-28 fjernes Revisor: Ivan Jasper (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-28 tilføjes Vedtægter: 1996-12-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-15 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1991-01-15 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 1988-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1988-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slettebjergvej 10, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-12-31 tilføjes Direktion: Theo Wegener Tams (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-31 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-12-31 tilføjes Navne: TAMS CONSULT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-12-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-07)
Den 1986-12-31 tilføjes Revisor: Ivan Jasper (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-31 tilføjes Stiftere: Theo Wegener Tams (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-14)