Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Hovedbranche | Kapital | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kaalundsvej 46, 5230 Odense M (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Englandsgade 25, 5000 Odense C (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-05-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-05-29 tilføjes Vedtægter: 2015-05-29 (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-05-29 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-05-27 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-05-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-09 tilføjes Bestyrelse: Knud Kasper Damsgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og prodtuktion og andet i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-09 tilføjes Vedtægter: 2008-12-09 (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Englandsgade 25, 5000 Odense C (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2005-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Fisketorvet 3, 5000 Odense C (offentliggjort 2003-08-18)
Den 2003-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fisketorvet 3, 5000 Odense C (offentliggjort 2003-08-18)
Den 2003-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 3, 5000 Odense C (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 3, 5000 Odense C (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 4, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 291.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 4, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-02-16 tilføjes Direktion: Lene Damsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-16 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-02-16 tilføjes Legale ejere: Knud Kasper Damsgaard (offentliggjort 2017-12-18)
Den 1987-02-16 tilføjes Navne: KKD LEASING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-02-16 tilføjes Reelle ejere: Knud Kasper Damsgaard (offentliggjort 2017-12-18)
Den 1987-02-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-01)
Den 1987-02-16 tilføjes Stiftere: Knud Kasper Damsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)