Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Svend Junge Pedersen | 16.12.1997 | 15.09.2000 | direktion |
Svend Junge Pedersen | 16.01.1987 | 23.01.1997 | direktion |
Bodil Dalgaard Bianco | 16.01.1987 | 09.09.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Svend Junge Pedersen | 16.12.1997 | 15.09.2000 | bestyrelse |
Bjørn Junge Dalager | 16.12.1997 | 15.09.2000 | bestyrelse |
Helene Dorte Karen Kathrine Pedersen | 16.12.1997 | 15.09.2000 | formand |
Magdaline Ester Bolette Thomsen | 16.01.1987 | 23.01.1997 | bestyrelse |
Helene Dorte Karen Kathrine Pedersen | 16.01.1987 | 23.01.1997 | bestyrelse |
John Benny Thomsen | 16.01.1987 | 23.01.1997 | formand |
Egon Junge Pedersen | 16.01.1987 | 09.01.1996 | bestyrelse |
Svend Junge Pedersen | 16.01.1987 | 03.06.1994 | bestyrelse |
Bodil Dalgaard Bianco | 16.01.1987 | 09.09.1988 | bestyrelse |