Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Virksomhedsform | Hovedbranche | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Navne |
Den 2020-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryvangs Allé 44, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Vindruevej 2, 1., 2400 København NV (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-02 tilføjes Kontaktoplysninger: hh@admship.dk (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 fjernes Kontaktoplysninger: ejendom@overby.dk (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2018-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-02-28 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-02-27 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-02-28 fjernes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-04-28 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2016-04-27 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-04-28 tilføjes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2016-04-27 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2014-07-31 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2014-07-30 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2014-10-29)
Den 2014-07-31 tilføjes Kontaktoplysninger: ejendom@overby.dk (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2014-07-30 fjernes Kontaktoplysninger: advokat@overby.dk (offentliggjort 2014-10-29)
Den 2014-07-31 fjernes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2014-10-29)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vindruevej 2, 1., 2400 København NV (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2008-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 8, 1302 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-26 tilføjes Kontaktoplysninger: advokat@overby.dk (offentliggjort 2014-10-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2014-10-29)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1987-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 8, 1302 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-01-01 tilføjes Navne: E/F GODSBANEGADE 27 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2014-10-29)