Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Kjær Andersen | 16.03.2001 | bestyrelse |
Ingerlise Andersen | 16.03.2001 | bestyrelse |
Andy Andersen | 01.01.1987 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mikkel Andersen | 16.03.2001 | 05.04.2019 | bestyrelse |
Hans Ole Andersen | 01.01.1987 | 16.03.2001 | bestyrelse |
Henning Georg Kruse | 01.01.1987 | 16.03.2001 | bestyrelse |
Kent Sand Kirk | 01.01.1987 | 02.11.1989 | bestyrelse |