Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-07-10 fjernes Navne: ASX 944 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: St. Regnegade 24, 1110 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-09 fjernes Direktion: Ole Torben Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-09 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-09 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-09 fjernes Revisor: Revisions- og Regnskabskontore t (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-09 fjernes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-17 tilføjes Navne: ASX 944 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-16 fjernes Navne: AMAGER MARINE SERVICE IMPORT/EXPORT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-16 fjernes Direktion: Niels Bent Johannes Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-16 fjernes Revisor: REVISOR ROBIN LERCKE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktions- og handelsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-17 tilføjes Vedtægter: 1995-01-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-17 tilføjes Navne: AMAGER MARINE SERVICE IMPORT/EXPORT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-16 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 1983 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-16 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-16 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: St. Regnegade 24, 1110 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 1983 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, REVISOR ROBIN LERCKE, Revisions- og Regnskabskontore t (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)