Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Paul Skyt Pedersen | 02.10.1997 | 27.01.2016 | direktion |
Ib Skyt Pedersen | 01.01.1987 | 17.11.1998 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gitte Deleuran Pedersen | 01.03.2004 | 20.12.2012 | formand |
Brian Noach Bertelsen | 20.01.2003 | 01.03.2004 | bestyrelse |
Anna Elisabeth Pedersen | 01.01.1987 | 20.12.2012 | bestyrelse |
Paul Skyt Pedersen | 01.01.1987 | 20.12.2012 | bestyrelse |
Ib Skyt Pedersen | 01.01.1987 | 07.10.1999 | bestyrelse |
Jesper Skyt Pedersen | 01.01.1987 | 01.12.1994 | bestyrelse |