Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Bestyrelse | Hvidhvask | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-29 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-01 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-29 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-29 fjernes Legale ejere: Harri Ronald Hensberg (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-29 fjernes Navne: HENSBERG INVEST ApS (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-29 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-29 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-29 fjernes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2016-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2016-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-25)
Den 2016-12-22 fjernes Direktion: Jan Heuckendorff (adm. dir) (offentliggjort 2016-12-25)
Den 2016-12-22 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-25)
Den 2016-12-12 fjernes Bestyrelse: Carsten Hauge Hensberg (formand) (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-05-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-25)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2014-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2014-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Langdalsvej 46, 8220 Brabrand (offentliggjort 2014-05-22)
Den 2014-05-22 tilføjes Direktion: Jan Heuckendorff (adm. dir) (offentliggjort 2016-12-25)
Den 2014-05-22 fjernes Direktion: Peter Hensberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk, industri og ingeniørarbejde samt investering i værdipapirer (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2014-05-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-12-25)
Den 2014-05-22 tilføjes Vedtægter: 2014-05-22 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2014-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langdalsvej 46, 8220 Brabrand (offentliggjort 2014-05-22)
Den 2014-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: J.P. Larsens Vej 17, 8220 Brabrand (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-22 tilføjes Direktion: Peter Hensberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-22 fjernes Direktion: Harri Ronald Hensberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-22 fjernes Bestyrelse: Harri Ronald Hensberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-02-02 tilføjes Navne: HENSBERG INVEST ApS (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2012-02-01 fjernes Navne: HENSBERG CONSTRUCTION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-12-19)
Den 2007-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: J.P. Larsens Vej 17, 8220 Brabrand (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2006-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Hejrebakken 57, 8220 Brabrand (offentliggjort 2001-10-19)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-08-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-12-19)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hejrebakken 57, 8220 Brabrand (offentliggjort 2001-10-19)
Den 2001-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Sortbærvej 74, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-30 tilføjes Bestyrelse: Carsten Hauge Hensberg (formand) (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2000-08-01 fjernes Bestyrelse: Etna Hauge Hensberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-30 tilføjes Bestyrelse: Etna Hauge Hensberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 fjernes Bestyrelse: Vagn Nørgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-13)
Den 1994-06-22 tilføjes Navne: HENSBERG CONSTRUCTION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-06-21 fjernes Navne: O.H.M. HANDEL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-06-21 fjernes Bestyrelse: Ole Riis Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-21 fjernes Direktion: Ole Riis Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-05 tilføjes Legale ejere: Harri Ronald Hensberg (offentliggjort 2018-06-13)
Den 1992-12-28 fjernes Bestyrelse: Jesper Schou (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-02 fjernes Bestyrelse: Mogens Birkedal Jacobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-02 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-22 tilføjes Navne: O.H.M. HANDEL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-10-21 fjernes Navne: BEST INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortbærvej 74, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-01-01 tilføjes Bestyrelse: Mogens Birkedal Jacobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Direktion: Ole Riis Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 1987-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-01 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 1987-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-01-01 tilføjes Navne: BEST INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 1987-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 1987-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-13)
Den 1987-01-01 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann (offentliggjort 2018-06-13)
Den 1987-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 1987-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-25)