Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1992-06-17 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET NIKRI A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Hybenbakken 22, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-11 fjernes Bestyrelse: Tove Lissi Ortved Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-11 fjernes Direktion: Bo Herluf Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-11 fjernes Revisor: Palle Georg Kretzschmar (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-11 fjernes Stiftere: PEHSB ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-01 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET NIKRI A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-31 tilføjes Kapital (Kapital): 700.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-31 fjernes Navne: A/S PSE 10 NR. 1178 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, ombygge, eje, og udleje ejendommen matr. nr. 7 o og 6 t Herstedøster (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-14 tilføjes Vedtægter: 1987-05-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hybenbakken 22, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Bestyrelse: Tove Lissi Ortved Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Direktion: Bo Herluf Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Navne: A/S PSE 10 NR. 1178 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Revisor: Palle Georg Kretzschmar (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Stiftere: PEHSB ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)