Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1993-04-07 fjernes Navne: HANSEN OG CHRISTENSEN, NYBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-29 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Bagergade 42, 5700 Svendborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-29 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-29 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-29 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-02 fjernes Direktion: Knud Søfelde-Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er ingeniørmæssig rådgivning og at eje fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-27 tilføjes Vedtægter: 1989-01-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-05 fjernes Direktion: Mads Cai Boye Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-29 tilføjes Navne: HANSEN OG CHRISTENSEN, NYBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-28 fjernes Navne: ASX 11032 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bagergade 42, 5700 Svendborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Direktion: Mads Cai Boye Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Navne: ASX 11032 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)