Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jakob Andersen Skriver | 16.08.2006 | 04.08.2011 | direktion |
Thomas Brandt | 30.12.1986 | 16.08.2006 | direktion |
Jan Christer Birgersson Falk | 30.12.1986 | 12.05.2000 | direktion |
Vibeke Falk | 30.12.1986 | 28.03.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nicole Grøndahl Skriver | 30.11.2006 | 04.08.2011 | bestyrelse |
Pernille Steen Kabell | 30.11.2006 | 04.08.2011 | bestyrelse |
Jakob Andersen Skriver | 16.08.2006 | 04.08.2011 | bestyrelse |
Jon Kabell | 16.08.2006 | 04.08.2011 | formand |
Henrik Helweg-Bonnesen | 16.08.2006 | 30.11.2006 | bestyrelse |
Lars Chalmer | 16.08.2006 | 30.11.2006 | bestyrelse |
Jesper Brandt Fredenslund | 05.05.2000 | 28.02.2002 | bestyrelse |
Troels Helmer Nielsen | 30.12.1986 | 16.08.2006 | bestyrelse |
Thomas Brandt | 30.12.1986 | 16.08.2006 | bestyrelse |
Vibeke Falk | 30.12.1986 | 05.05.2000 | bestyrelse |
Jan Christer Birgersson Falk | 30.12.1986 | 05.05.2000 | bestyrelse |
Kerstin Margareta Brandt | 30.12.1986 | 05.05.2000 | bestyrelse |
Palle Hvass Dige | 30.12.1986 | 08.05.1990 | bestyrelse |
Jens Christian Prener | 30.12.1986 | 02.02.1988 | bestyrelse |