Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1994-07-14 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 2/6 1987 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: , 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-07 fjernes Bestyrelse: Kurt Bach (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-07 fjernes Direktion: Gert Rolien Bach Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-07 fjernes Omlægningsperiode slut: 1988-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-07 fjernes Omlægningsperiode start: 1987-06-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-07 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-07 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-07 fjernes Revisor: Sven Halberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-07 fjernes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-05 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 2/6 1987 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-04 fjernes Navne: DANISH AIR SERVICE AF 2/6 1987 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive flydrift samt flyudlejning samt andet hermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-01 tilføjes Vedtægter: 1993-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-28 fjernes Bestyrelse: Jens Kristian Frost (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-09 fjernes Bestyrelse: Finn Kofoed (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 306.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-17 tilføjes Kapital (Kapital): 166.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-17 tilføjes Navne: DANISH AIR SERVICE AF 2/6 1987 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-16 fjernes Navne: ApS KBIL 9 NR. 1183 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-16 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-16 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-16 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-03 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1988-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-03 tilføjes Omlægningsperiode start: 1987-06-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: , 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 9 NR. 1183 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Sven Halberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)