Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Heino Rising(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Erik Rykind-Blarke(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Niels Jørgen Kold(virk.: 19) | 5,26 % | 5,26 % | 5,26 % | 10,53 % |
Henrik Stig Møller(virk.: 53) | 1,89 % | 1,89 % | 1,89 % | 5,66 % |
Kai Stanley Madsen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Charles Frede Jensen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kjeld Jørgensen(virk.: 22) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Sven Holm(virk.: 24) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jørgen Rosenkvist Hirsbro(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ole Jørgensen(virk.: 13) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Karen Havers-Andersen(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Anita Ina Nielsen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bent Henneberg(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hans Carl Lindeborgh(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 3,11 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Bent Henneberg | 03.10.2024 | |
Jørgen Rosenkvist Hirsbro | ||
Karen Havers-Andersen | ||
Kjeld Jørgensen | ||
Niels Jørgen Kold | ||
Kai Stanley Madsen | 15.10.1974 | Skelager 9, 2670 Greve |
Henrik Stig Møller | 25.02.1999 | Nordkrog 17, 2900 Hellerup |
Heino Rising | ||
Sven Holm | 01.01.2007 | Strandparken 31, 4000 Roskilde |
Erik Rykind-Blarke | 27.05.2011 | Kong Georgs Vej 32, 2000 Frederiksberg |
Anita Ina Nielsen | 21.11.2017 | Vester Voldgade 117, 1552 København V |
Ole Jørgensen | 10.12.2019 | Frederiksborgvej 123C, 4000 Roskilde |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 18.03.2015 og angivet som gældende fra 23.04.1994 (2911 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
A/S RABATSALG | 35954716 |
A/S RANDERS MASKIN- AUTOMOBIL- OG TANDHJULSFABRIK HOLDING | 14986219 |
A/S RANDERS VÆGTERCENTRAL | 26891280 |
A/S RASK AF 1. FEBRUAR 1988 | 11979440 |
A/S RAVNKILDE & CO. | 17396013 |
A/S REFI AUTODELE | 32942520 |
A/S REGNECENTRALEN | 86631628 |
A/S REICHARDT CHOKOLADE FABRIK | 56759328 |
A/S REICHARDT CHOKOLADE FABRIK AF 1948 | 56759328 |
A/S RENOMAT | 20155892 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Heino Rising(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Erik Rykind-Blarke(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Niels Jørgen Kold(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 |
Henrik Stig Møller(virk.: 53) Ikke aktiv i virksomheden. | 21 | 0 | 0 | 3 | 28 | 1 |
Kai Stanley Madsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Charles Frede Jensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kjeld Jørgensen(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
Sven Holm(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
Jørgen Rosenkvist Hirsbro(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ole Jørgensen(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Karen Havers-Andersen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Anita Ina Nielsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bent Henneberg(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Hans Carl Lindeborgh(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 30 % | 0 % | 0 % | 4 % | 62 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Heino Rising(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 1 | 0 |
Erik Rykind-Blarke(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 1 | 1 | 1 |
Niels Jørgen Kold(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden | 18 | 3 | 0 | 0 |
Henrik Stig Møller(virk.: 53) Ikke aktiv i virksomheden | 38 | 19 | 0 | 15 |
Kai Stanley Madsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 0 | 0 |
Charles Frede Jensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kjeld Jørgensen(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden | 24 | 5 | 0 | 0 |
Sven Holm(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden | 24 | 4 | 0 | 0 |
Jørgen Rosenkvist Hirsbro(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ole Jørgensen(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 12 | 0 | 0 | 1 |
Karen Havers-Andersen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 5 | 0 | 4 |
Anita Ina Nielsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bent Henneberg(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 0 | 0 | 0 |
Hans Carl Lindeborgh(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 139 | 38 | 2 | 21 |
Pct. | 70 % | 19 % | 1 % | 11 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |