Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Stig Larsen(virk.: 15) | 0 % | 0 % | 0 % | 14,29 % |
Birger Brix(virk.: 44) | 4,55 % | 4,55 % | 4,55 % | 13,64 % |
Bent Klammer(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Svend Jakobsen(virk.: 15) | 6,67 % | 6,67 % | 6,67 % | 20,00 % |
Kjeld Arnth Jørgensen(virk.: 46) | 0 % | 0 % | 0 % | 19,57 % |
Inger Jakobsen(virk.: 3) | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Randi Jørgensen(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 25,00 % |
Geert Neugebauer Jensen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 66,67 % |
Flemming Poul Birkbak(virk.: 11) | 27,27 % | 27,27 % | 27,27 % | 36,36 % |
Pct. | 4,90 % | 4,90 % | 4,90 % | 19,68 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Randi Jørgensen | ||
Flemming Poul Birkbak | 20.11.1992 | Agerskovvej 19, 7400 Herning |
Stig Larsen | 11.04.2000 | C.N. Petersens Vej 25, 2000 Frederiksberg |
Kjeld Arnth Jørgensen | ||
Svend Jakobsen | 15.07.2019 | Lindegårdsvej 38A, 2920 Charlottenlund |
Inger Jakobsen | 15.07.2019 | Lindegårdsvej 38A, 2920 Charlottenlund |
Birger Brix | 01.04.2020 | Vejlevej 4, 7130 Juelsminde |
Bent Klammer | 25.05.2020 | Harevænget 31, 8450 Hammel |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Anbækgård v/Bent Klammer | 77495428 | Aktiv | Engroshandel med affaldsprodukter (467700) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 18.03.2015 og angivet som gældende fra 06.03.1992 (4175 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
A/S FÅRUP SOMMERLAND | 37984515 |
A/S FÆLLESTEGNESTUEN | 26656214 |
A/S G. HILLGAARD. NR. VORUPØR | 41911417 |
A/S G. ÆGIDIUS | 41181818 |
A/S GALLE & JESSEN | 56759328 |
A/S GASACCUMULATOR | 10290511 |
A/S GEA - DET DANSKE ALTERNATIV | 27744532 |
A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK | 27744532 |
A/S GEISMARS DAMPVASKERI | 11772595 |
A/S GELAGAR | 89832519 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Stig Larsen(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
Birger Brix(virk.: 44) Ikke aktiv i virksomheden. | 25 | 0 | 2 | 4 | 10 | 3 |
Bent Klammer(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Svend Jakobsen(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
Kjeld Arnth Jørgensen(virk.: 46) Ikke aktiv i virksomheden. | 15 | 0 | 0 | 9 | 20 | 2 |
Inger Jakobsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Randi Jørgensen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Geert Neugebauer Jensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Flemming Poul Birkbak(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 35 % | 0 % | 1 % | 18 % | 40 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Stig Larsen(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 1 | 13 |
Birger Brix(virk.: 44) Ikke aktiv i virksomheden | 43 | 10 | 1 | 19 |
Bent Klammer(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 1 | 0 |
Svend Jakobsen(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 12 | 5 | 1 | 1 |
Kjeld Arnth Jørgensen(virk.: 46) Ikke aktiv i virksomheden | 44 | 6 | 0 | 2 |
Inger Jakobsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 2 | 0 | 0 |
Randi Jørgensen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 3 | 0 | 0 |
Geert Neugebauer Jensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 1 | 0 | 0 |
Flemming Poul Birkbak(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 7 | 0 | 2 |
Sum | 113 | 35 | 4 | 37 |
Pct. | 60 % | 19 % | 2 % | 20 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |