Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Poul Møller Andersen | 29.07.1997 | 04.02.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
I/S Asylgade 11 (CVR 26330874) | Aktiv | 01.10.2001 | 25,00-33,32% | 25,00-33,32% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
I/S Hans Tausens Gade 8 (CVR 27614205) | Ophørt | 01.03.2004 | 31.08.2008 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |
Anpartsselskabet af 19. juni 2020 (CVR 12558570) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 02.12.1996 | 04.02.2021 | 100,00% | 100,00% |