Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor |
Den 2012-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Skjoldagervej 3, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-28 fjernes Direktion: Henning Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-28 fjernes Navne: ELVINCO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-28 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-28 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-28 fjernes Stiftere: Henning Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive revisions- og konsulentvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-25 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-25 tilføjes Vedtægter: 2011-03-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-02 fjernes Revisor: Kristian Siversleth, ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skjoldagervej 3, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 149, 3., 1620 København V (offentliggjort 2005-02-03)
Den 2005-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 149, 3., 1620 København V (offentliggjort 2005-02-03)
Den 2005-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Østbanegade 55, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2004-09-02)
Den 2004-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østbanegade 55, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2004-09-02)
Den 2004-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Østbanegade 55, 2. TV., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-18 fjernes Revisor: Peter Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østbanegade 55, 2. TV., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-01-02 tilføjes Direktion: Henning Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-01-02 tilføjes Navne: ELVINCO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-01-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-02 tilføjes Revisor: Peter Larsen, Kristian Siversleth (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-02 tilføjes Stiftere: Henning Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)