Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1991-12-09 fjernes Navne: ASX 11196 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 50, 4140 Borup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-06 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-06 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-06 fjernes Revisor: Hans Jørgen Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-06 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-09 fjernes Direktion: Kjeld Werner Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-27 fjernes Direktion: Anne Schultz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og financieringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-17 tilføjes Vedtægter: 1988-06-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 50, 4140 Borup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Direktion: Anne Schultz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Navne: ASX 11196 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Revisor: Hans Jørgen Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)