Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Dallerupvej 69, 8700 Horsens (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-01 (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-10-05 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-10-05 fjernes Navne: VOGNMAND ELMER MØLLER MADSEN ApS (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-10-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-10-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-10-05 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-10-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-07-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-10-05)
Den 1990-07-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-18 fjernes Revisor: Erling Tetsche Sørensen (offentliggjort 2016-04-19)
Den 1989-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-23 fjernes Direktion: Elmer Møller Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1988-10-05 tilføjes Navne: VOGNMAND ELMER MØLLER MADSEN ApS (offentliggjort 2016-10-05)
Den 1988-10-04 fjernes Navne: ASX 11195 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-10-04 fjernes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-04 fjernes Revisor: Regner Risgaard Strandesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vognmandsforretning (offentliggjort 2016-10-05)
Den 1988-09-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2016-04-19)
Den 1988-09-22 tilføjes Vedtægter: 1988-09-22 (offentliggjort 2016-10-05)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-10-05)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-05)
Den 1987-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dallerupvej 69, 8700 Horsens (offentliggjort 2016-10-05)
Den 1987-01-01 tilføjes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2016-10-05)
Den 1987-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-01 (offentliggjort 2016-10-05)
Den 1987-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-01-01 tilføjes Navne: ASX 11195 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-10-05)
Den 1987-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-10-05)
Den 1987-01-01 tilføjes Revisor: Regner Risgaard Strandesen, Erling Tetsche Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2016-10-05)
Den 1987-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-05)
Den 1987-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)