Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Torben Nielsen | 28.11.1986 | 11.04.2001 | direktør |
Eigil Døhn Jacobsen | 28.11.1986 | 11.04.2001 | direktør |
Jan Leon Sørensen | 28.11.1986 | 11.04.2001 | direktør |
Nils Roger Denis Handberg | 28.11.1986 | 27.02.1992 | direktør |
Jesper Kirstein | 28.11.1986 | 10.04.1991 | direktør |
Jens Bak Rasmussen | 28.11.1986 | 02.10.1989 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Otto Rau Jespersen | 28.11.1986 | 11.04.2001 | bestyrelsesmedlem |
Henning Von Schmager | 28.11.1986 | 11.04.2001 | bestyrelsesmedlem |
Bo Edler von Eyben | 28.11.1986 | 11.04.2001 | bestyrelsesmedlem |
Jens Terkel Lund-Nielsen | 28.11.1986 | 11.04.2001 | formand |
Jes Svend Nielsen | 28.11.1986 | 11.04.2001 | næstformand |
Carl Tore Jan Martens | 28.11.1986 | 15.06.1992 | bestyrelsesmedlem |
Henning Kopp | 28.11.1986 | 15.06.1992 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Søgaard | 28.11.1986 | 27.02.1992 | bestyrelsesmedlem |
Lars Munk | 28.11.1986 | 27.02.1992 | bestyrelsesmedlem |
Jens Bak Rasmussen | 28.11.1986 | 27.02.1992 | formand |
Poul Erik Brønsholm | 28.11.1986 | 30.01.1992 | formand |
Leo Sten Poulsen | 28.11.1986 | 31.05.1991 | bestyrelsesmedlem |
Lars Andersen | 28.11.1986 | 29.10.1990 | næstformand |
Klaus Riskær Pedersen | 28.11.1986 | 13.09.1990 | bestyrelsesmedlem |
Jens Bak Rasmussen | 28.11.1986 | 02.10.1989 | bestyrelsesmedlem |
Mikael Konnerup | 28.11.1986 | 15.03.1988 | bestyrelsesmedlem |
Steffen Aspöck | 28.11.1986 | 15.03.1988 | bestyrelsesmedlem |
Ole Lange Abildgaard | 28.11.1986 | 15.03.1988 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Halbye | 28.11.1986 | 10.02.1988 | formand |