Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kristian Riis Jensen | 08.07.1999 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Schramm | 20.12.1986 | 08.07.1999 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lene Bjerrum Silberbauer | 01.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Anne Birgitte Vestergaard Andersen | 17.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Riis Jensen | 20.12.1986 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Louise Arp Steenberg | 10.01.2018 | 31.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Mette Berzanth | 01.01.2013 | 10.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Gehlert Johansen | 23.08.2001 | 20.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Lene Unnerup | 20.12.1986 | 10.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Anna Didde Winther Hill | 20.12.1986 | 20.06.2008 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Schramm | 20.12.1986 | 17.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
Ole Bak | 20.12.1986 | 21.10.1998 | bestyrelsesmedlem |
Povl Blinkenberg Willadsen | 20.12.1986 | 26.05.1995 | bestyrelsesmedlem |
Poul Raymond Jakobsen | 20.12.1986 | 25.11.1992 | bestyrelsesmedlem |
Poul Ravn | 20.12.1986 | 25.09.1989 | bestyrelsesmedlem |