Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hauser Plads 32, 3., 1127 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-02 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-02 fjernes Navne: TRØRØDLUND ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-02 fjernes Omlægningsperiode slut: 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-02 fjernes Omlægningsperiode start: 1989-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-02 fjernes Revisor: Per Krogh Rants (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-02 fjernes Stiftere: Tor Dybdahl Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-03 fjernes Direktion: Tim Rix-Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive erhvervsmæglervirksomhed og anden virksomhed efter direktionens skøn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-17 tilføjes Navne: TRØRØDLUND ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-16 fjernes Navne: HOFMAN & MØLLER ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2007-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-17 tilføjes Vedtægter: 2007-05-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: trm@ejendomsforum.dk (offentliggjort 2004-06-17)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-08 tilføjes Kontaktoplysninger: trm@ejendomsforum.dk (offentliggjort 2004-06-17)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-01 fjernes Direktion: Søren Hofman Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-24 tilføjes Navne: HOFMAN & MØLLER ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-06-23 fjernes Navne: COMET ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-06-23 fjernes Direktion: Tor Dybdahl Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-23 fjernes Revisor: Kristian Siversleth, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-12 tilføjes Navne: COMET ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-10-11 fjernes Navne: TOR JACOBSEN ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1989-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hauser Plads 32, 3., 1127 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-01-01 tilføjes Direktion: Tor Dybdahl Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-01-01 tilføjes Navne: TOR JACOBSEN ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Revisor: Kristian Siversleth, Per Krogh Rants (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Stiftere: Tor Dybdahl Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)