Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Oliver Pemöller | 31.03.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gurli Beierholm Borgen | 19.10.2015 | 31.03.2023 | direktør |
Ronald Beierholm Borgen | 15.12.1998 | 19.10.2015 | direktør |
Knud Schütt | 30.01.1987 | 15.12.1998 | direktør |
Mogens Schütt | 30.01.1987 | 24.06.1991 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ronald Beierholm Borgen | 28.01.2020 | 31.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Beierholm Borgen | 28.01.2020 | 31.03.2023 | formand |
Jeanette Uhrig | 22.05.2017 | 31.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ronald Beierholm Borgen | 19.10.2015 | 27.01.2020 | formand |
Gurli Beierholm Borgen | 23.07.2004 | 31.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Beierholm Borgen | 03.10.2001 | 27.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Preben Lindbjerg Mehlsen | 03.10.2001 | 19.10.2015 | formand |
Ronald Beierholm Borgen | 15.12.1998 | 18.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
Peter Højgaard Nielsen | 30.01.1987 | 03.10.2001 | bestyrelsesmedlem |
Knud Schütt | 30.01.1987 | 03.10.2001 | bestyrelsesmedlem |
Jens Carl Houborg | 30.01.1987 | 15.12.1998 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Schütt | 30.01.1987 | 24.06.1991 | bestyrelsesmedlem |
Erik Sodemann | 30.01.1987 | 24.06.1991 | bestyrelsesmedlem |
Poul Erik Winther | 30.01.1987 | 05.10.1990 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Schütt | 30.01.1987 | 05.10.1990 | bestyrelsesmedlem |
Erik Junker Nørgaard | 30.01.1987 | 05.10.1990 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Wittus Sørensen | 30.01.1987 | 05.10.1990 | bestyrelsesmedlem |