Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-05-24 fjernes Navne: JOWIS INDUSTRILAKERING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Avedøreholmen 52, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-10 fjernes Regnskabs år: --01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-10 fjernes Regnskabs år: --02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-10 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-10 fjernes Stiftere: Susanne Jeanette Eriksen, Ole Hans Olsen, John Valther Olsen, Hanne Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-15 fjernes Bestyrelse: Ole Hans Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-15 fjernes Direktion: John Valther Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-10 tilføjes Vedtægter: 1991-06-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Avedøreholmen 52, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-29 tilføjes Bestyrelse: Ole Hans Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-29 tilføjes Direktion: John Valther Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-29 tilføjes Navne: JOWIS INDUSTRILAKERING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-29 tilføjes Regnskabs år: --01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-29 tilføjes Regnskabs år: --02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-29 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-29 tilføjes Stiftere: Susanne Jeanette Eriksen, Ole Hans Olsen, John Valther Olsen, Hanne Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)