Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Moesby | 18.12.1986 | 26.05.2023 | direktør |
Erik Pedersen | 18.12.1986 | 21.06.1994 | direktør |
Else Marie Moesby | 18.12.1986 | 19.11.1990 | direktør |
Steen Wøldike Gade | 18.12.1986 | 21.06.1988 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Aksel Nørgaard | 18.12.1986 | 26.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Bent Moesby | 18.12.1986 | 26.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Else Marie Moesby | 18.12.1986 | 26.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Erik Pedersen | 18.12.1986 | 21.06.1994 | bestyrelsesmedlem |
Robert Pedersen | 18.12.1986 | 21.06.1994 | bestyrelsesmedlem |
Steen Wøldike Gade | 18.12.1986 | 21.06.1988 | bestyrelsesmedlem |